Hanes ariannol BAKEWELL AND EYAM COMMUNITY TRANSPORT
Rhif yr elusen: 1049389
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £828.88k | £556.83k | £545.31k | £638.80k | £713.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £787.61k | £573.55k | £472.51k | £548.19k | £618.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £560.86k | £265.00k | £474.91k | £471.26k | £537.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £51.52k | £14.10k | £44.50k | £18.91k | £22.70k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £60.10k | £24.11k | £9.61k | £42.99k | £15.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.44k | £72.77k | £2.31k | £32.43k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £828.88k | £450.47k | £532.11k | £563.20k | £697.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £447 | £1.04k | £625 | £188 | £594 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £8.44k | £660 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £32.00k | £6.25k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £783.29k | £569.63k | £471.93k | £548.19k | £618.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.31k | £3.92k | £581 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £14.06k | £6.27k | £3.98k | £3.77k | £3.67k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.