ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF BRADFORD CATHEDRAL
Rhif yr elusen: 1049398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Charlotte Thompson | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Dianne Excell B.Ed,MPhil | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|
||||
Mary White | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Susan Joan Waring | Ymddiriedolwr | 09 July 2019 |
|
|
||||
Nora Whitham MBE | Ymddiriedolwr | 04 August 2015 |
|
|
||||
MONICA ISABEL SLOCOMBE | Ymddiriedolwr | 05 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.