WEST SILVERTOWN VILLAGE COMMUNITY FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Operates Britannia Village Hall including children's play area. Runs and supports community activities. Distributes free newsletter locally about charity/voluntary activities. Assists local community with consultation on planning and social issues.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£721,758
Roddion a chymynroddion | £356.77k | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £212.68k | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £152.31k |
Cyfanswm gwariant:
£801,471
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £801.47k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £200,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £0 | |
Gwariant elusennol | £801.47k |
Pobl

18 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Newham
Llywodraethu
- 28 Medi 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Tulloch | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Jack Courtney | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Rupesh Bhudia | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Oleksandr Pavlov | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Heather Davies | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Mohammad Ashfauvzzaman Khan | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|
||||
Zeeshan Ahmed | Ymddiriedolwr | 28 November 2018 |
|
|
||||
EDNA CHIRWA | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
JEE HYEOK LEE | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £462.70k | £489.22k | £737.26k | £873.61k | £721.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £396.12k | £404.59k | £721.29k | £866.82k | £801.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £412.00k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £21.84k | £159.40k | £215.00k | £412.00k | £200.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £374.47k | £508.69k | £356.77k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £212.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £194.51k | £189.02k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £168.29k | £175.90k | £152.31k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £721.29k | £866.82k | £801.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.88k | £2.88k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £99.78k | £89.12k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £14.39k | £11.69k | £6.16k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £602.09k | £647.26k | £483.74k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £94.71k | £130.38k | £41.05k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 03 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 19 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 24 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 24 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 16 MARCH 1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 20 OCTOBER 2004 as amended on 22 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE FOLLOWING CHARITABLE PURPOSES WITHIN THAT PART OF THE LONDON BOROUGH OF NEWHAM COMPRISED IN WEST SILVERTOWN AND ITS ENVIRONS BY; (1) TO RELIEVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS (2) THE PROTECTION AND PRESERVATION OF HEALTH (3) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND LEARNING INCLUDING THE PROVISION OF VOCATIONAL TRAINING AMONG INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT (4) TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE ARTS (5) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION FOR THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT IN THE INTERESTS OF THEIR SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITION IN LIFE (6) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING, ARCHITECTURE AND SOCIAL PROVISION IN OR AFFECTING THE AREA OF BENEFIT (7) TO SECURE THE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND SOCIAL ENVIRONMENT IN ORDER TO IMPROVE THE CONDITION OF LIFE OF THE INHABITANTS AND THE NEIGHBOURHOOD IN WHICH THEY LIVE.
Maes buddion
WEST SILVERTOWN AND ITS ENVIRONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Britannia Village Trust
The Britannia Village Hall
65 Evelyn Road
LONDON
E16 1TU
- Ffôn:
- 02075116118
- E-bost:
- hello@wsfroyaldocks.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window