Hanes ariannol COMMUNITY COUNSELLING

Rhif yr elusen: 1049519
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.82k £40.21k £33.86k £35.78k £39.16k
Cyfanswm gwariant £13.07k £27.30k £38.02k £36.97k £41.63k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £2.42k £3.92k N/A N/A