Hanes ariannol TOWN LANDS CHARITY (SAXTEAD)

Rhif yr elusen: 1049533
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.73k £2.91k £3.14k £3.21k £3.02k
Cyfanswm gwariant £1.36k £969 £1.29k £1.26k £3.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A