Hanes ariannol FRIMLEY HEALTH CHARITY

Rhif yr elusen: 1049600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.86m £2.36m £1.23m £2.18m £3.11m
Cyfanswm gwariant £1.49m £1.30m £1.83m £1.82m £2.84m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.23m £1.61m £625.00k £1.39m £2.09m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £418.00k £430.00k £441.00k £511.00k £551.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £192.00k £308.00k £155.00k £238.00k £351.00k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £415.00k
Incwm - Buddsoddiad £20.00k £15.00k £8.00k £42.00k £117.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £750.00k £323.00k £241.00k £787.00k £1.68m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.40m £1.21m £1.73m £1.66m £1.63m
Gwariant - Ar godi arian £89.00k £92.00k £100.00k £165.00k £1.15m
Gwariant - Llywodraethu £308.00k £373.00k £406.00k £603.00k £62.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £23.00k £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £59.00k