Hanes ariannol BRENT CITIZENS ADVICE BUREAUX

Rhif yr elusen: 1049632
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 01/04/2020 01/04/2021 01/04/2022 01/04/2023 01/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.33m £1.24m £1.13m £784.54k £767.11k
Cyfanswm gwariant £1.11m £1.16m £1.15m £769.52k £865.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £514.40k £502.26k £497.26k N/A £530.70k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £7.35k £502.26k N/A £493.27k N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.32m £1.22m £1.10m £1.12k £1.09k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £780.05k £224.12k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.45k £1.34k £3.54k £2.28k £11.31k
Incwm - Arall £0 £18.54k £21.92k £1.10k £556
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.11m £1.16m £1.15m £769.52k £865.97k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £0 £7.20k £7.20k £48.49k £131.63k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0