CHRIST REVIVAL MINISTRIES TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To advance the Christian Faith, to relieve persons who are in conditions of need or hardship or who are aged or sick, to fulfil such other charitable purposes beneficial to the community in London and other such parts of the United Kingdom or the world as the trustees may from time to time think fit.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2020
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 10 Hydref 1995: Cofrestrwyd
- CHRIST APOSTOLIC CHURCH (REVIVAL CENTRE) (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bamidele Longe | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
Pastor OLUFEMI PETER OLUTAYO | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
Bukola Seun Oyeyemi Babatunde | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
||||
SOBAYO LADI SOYEMI | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £42.51k | £37.78k | £31.58k | £35.66k | £50.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.99k | £40.33k | £29.63k | £31.49k | £49.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 322 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 322 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 688 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 688 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1053 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1053 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 21 Mai 2024 | 1056 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 21 Mai 2024 | 1056 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1783 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1783 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST MADE 1ST AUGUST 1995
Gwrthrychau elusennol
(A)TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF BELIEFS APPEARING IN THE SCHEDULE OF THE DEED IN LONDON AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. (B)TO RELEIVE PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR HARDSHIP OR WHO ARE AGED OR SICK AND TO RELIEVE THE DISTRESS CAUSED THEREBY IN LONDON AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT (C)TO PROMOTE AND FULFIL SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY IN LONDON AND IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 WARRIOR CLOSE
LONDON
SE28 0NL
- Ffôn:
- 07958946768
- E-bost:
- LONDON@CACREVIVALCENTRE.ORG
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window