Hanes ariannol HEADWAY ARTS

Rhif yr elusen: 1049698
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £273.78k £289.13k £234.31k £223.14k £326.90k
Cyfanswm gwariant £240.15k £252.20k £264.06k £288.67k £312.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £57.16k £43.80k £53.64k £97.13k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £30.48k £56.56k £59.58k £30.00k £13.75k