Hanes ariannol LAMBOURN VALLEY HOUSING TRUST
Rhif yr elusen: 1049742
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £299.12k | £172.61k | £145.36k | £169.94k | £155.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £68.27k | £62.43k | £50.87k | £61.95k | £44.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.