Hanes ariannol NEWTON REGIS WOMEN'S INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1049743
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.82k £776 £2.32k £2.87k £2.02k
Cyfanswm gwariant £1.58k £988 £1.95k £2.33k £2.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A