THE BRIGSTOWE PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Brigstowe Project offers free confidential and independent advice and support for people affected by HIV and other long term health conditions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£829,253
Roddion a chymynroddion | £756.17k | |
Weithgareddau elusennol | £28.65k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £16.85k | |
Buddsoddiadau | £27.60k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£680,444
Codi arian | £18.22k | |
Weithgareddau elusennol | £662.23k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £79,680 o 1 gontract(au) llywodraeth a £279,555 o 5 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £18.22k | |
Gwariant elusennol | £662.23k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £148.81k |
Pobl

16 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Gogledd Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 17 Hydref 1995: Cofrestrwyd
- BRIGSTOWE (Enw gwaith)
- BRIGSTOWE PROJECT (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Sharkey | Cadeirydd | 03 January 2018 |
|
|
||||
Jonathan Downing | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Vicky Harwood | Ymddiriedolwr | 12 April 2019 |
|
|
||||
Jeremy Horwood | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Simon Purkiss | Ymddiriedolwr | 15 March 2017 |
|
|
||||
Alison Scott | Ymddiriedolwr | 02 December 2013 |
|
|
||||
Sheila Ollis | Ymddiriedolwr | 02 December 2013 |
|
|
||||
DOMINIC EASTHAM | Ymddiriedolwr | 28 July 2011 |
|
|
||||
Diane Perry | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £351.57k | £398.36k | £649.34k | £775.86k | £829.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £323.01k | £403.36k | £539.38k | £676.11k | £680.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £73.15k | £76.28k | £79.46k | £79.46k | £79.68k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £41.27k | £71.47k | £17.20k | £94.03k | £279.56k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £564.06k | £647.48k | £756.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £13.45k | £9.82k | £16.85k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £70.32k | £114.35k | £28.65k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £1.50k | £4.21k | £27.60k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £520.46k | £654.02k | £662.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £18.92k | £22.08k | £18.22k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.90k | £4.77k | £1.23k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | N/A | N/A | £5.05k | £4.25k | £15.37k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | N/A | N/A | £499.19k | £653.19k | £775.36k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | N/A | N/A | £49.84k | £103.30k | £87.77k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28 SEPTEMBER 1995 AND AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 25 SEPTEMBER 1995 (PRIOR TO INCORPORATION) AND 23 JULY 2001 AND 20 JULY 2005 AS AMENDED ON 28 NOV 2018 AS AMENDED ON 14 DEC 2018 AS AMENDED ON 28 NOV 2018 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 03 FEB 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE RESTRICTED SPECIFICALLY, IN EACH CASE, ONLY FOR THE PUBLIC BENEFIT IN BUT NOT LIMITED TO BRISTOL AND THE SURROUNDING AREAS: 1. TO PROMOTE THE WELFARE AND GOOD HEALTH OF PEOPLE LIVING WITH LONG-TERM HEALTH CONDITIONS, IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO PEOPLE LIVING WITH OR AFFECTED BY HIV AND OTHER RELATED CONDITIONS, BY THE PROVISION OF SUPPORT AND ASSISTANCE. 2. TO ADVANCE EDUCATION BY THE PROVISION OF TRAINING, CONSULTANCY SERVICES, THROUGH PARTNERSHIPS AND / OR RESEARCH PROJECTS WITH BUSINESSES, CHARITIES, EDUCATION PROVIDERS AND LOCAL COMMUNITIES. 3. TO PROMOTE EQUALITY AND DIVERSITY BY ELIMINATING DISCRIMINATION TOWARDS PEOPLE ON THE GROUNDS OF RACE, GENDER, DISABILITY, SEXUAL ORIENTATION, RELIGION OR BELIEF, SEX, AGE, PREGNANCY, RELATIONSHIP STATUS, OR ANY OTHER FORMS OF DISCRIMINATION 4. TO PROMOTE SOCIAL INCLUSION BY PROVIDING, AMONGST OTHER THINGS, PEER SUPPORT TO RELIEVE THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY.
Maes buddion
IN PRACTICE BRISTOL AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Brigstowe
Old Coop Business Centre
Ground Floor
40-42 Chelsea Road
BRISTOL
- Ffôn:
- 01179555038
- E-bost:
- info@brigstowe.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window