BRIDGE CHRISTIAN COUNSELLING CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing counselling for a wide range of problems. Providing accredited FE training in counselling/ christian counselling and pastoral care.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Blaenau Gwent
- Caerdydd
- Caerffili
- Dinas Casnewydd
- Merthyr Tudful
- Rhondda Cynon Taf
- Sir Fynyw
- Torfaen
Llywodraethu
- 17 Hydref 1995: Cofrestrwyd
- BCCC (Enw gwaith)
- BRIDGE CCC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannah Louise Worthing | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
John Stuart Thompson | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Paula Thompson | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
REVEREND CHRISTOPHER JOHN WOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANNE ELIZABETH LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.26k | £4.93k | £5.45k | £4.81k | £3.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.55k | £2.99k | £3.90k | £3.94k | £7.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 04 Mehefin 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 26 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 20 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 19 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 2 OCTOBER 1995
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION BY A) THE PROVISION OF COUNSELLING SERVICES TO THOSE PERSONS IN NEED BY REASON OF THEIR SICKNESS HARDSHIP OR DISTRESS B) THE PROVISION OFTRAINING IN COUNSELLING C) PROMOTING AND ENCOURAGING THE PROVISION OF COUNSELLING
Maes buddion
IN PRACTICE GWENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BRIDGE CHRISTIAN COUNSELLING CENTRE
C/O GAER CHRISTIAN CENTRE
GAER PARK DRIVE
NEWPORT
SOUTH WALES
NP20 3NN
- Ffôn:
- 01633258729
- E-bost:
- counselling@bridge-ccc.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window