ymddiriedolwyr GOSELEY COMMUNITY CENTRE COMMITTEE
Rhif yr elusen: 1050000
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Malcome Gee Councillor | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
Nicola Landsborough | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|
||||
ANNE BATCHELOR | Ymddiriedolwr | 08 August 2018 |
|
|
||||
MAXINE GALLAGHER | Ymddiriedolwr | 08 August 2018 |
|
|
||||
DORIS MAY SHUTTLEWORTH | Ymddiriedolwr | 08 August 2018 |
|
|
||||
Dianne Price | Ymddiriedolwr | 05 August 2015 |
|
|
||||
Councillor Stephen Taylor | Ymddiriedolwr | 05 August 2015 |
|
|||||
Dr Alan Jones | Ymddiriedolwr | 01 June 1995 |
|
|||||
Jennifer Burley | Ymddiriedolwr | 01 June 1995 |
|
|||||
DENNIS HARTWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.