Hanes ariannol BISHOP WILTON VILLAGE HALL AND PLAYING FIELDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1050047
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £143.70k £27.26k £32.13k £24.67k £45.32k
Cyfanswm gwariant £140.78k £8.87k £13.56k £17.46k £34.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £47.50k £21.95k £12.76k £369 N/A