ymddiriedolwyr FRIENDS OF WESTBURY CHURCH
Rhif yr elusen: 1050069
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS PIPPA MAINS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Julie Ann Victoria Wigginton | Ymddiriedolwr | 07 April 2022 |
|
|
||||
Anthony Shepherd | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Lynda Harding | Ymddiriedolwr | 25 March 2014 |
|
|||||
Linda Mogford | Ymddiriedolwr | 12 September 2013 |
|
|
||||
RUTH SHELLARD | Ymddiriedolwr | 16 April 2013 |
|
|
||||
SUSAN ELIZABETH REECE | Ymddiriedolwr | 24 March 2003 |
|
|
||||
MRS BEV SEARLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN BARKLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.