THE INTERNATIONAL SCHOOLS THEATRE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1050103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

International Theatre Educator

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cernyw
  • Awstralia
  • Awstria
  • Bangladesh
  • Cambodia
  • Canada
  • Denmarc
  • Ffrainc
  • Groeg
  • Gwlad Belg
  • Gwlad Pwyl
  • Gwlad Thai
  • Hong Kong
  • Hwngari
  • India
  • Indonesia
  • Iorddonen
  • Jamaica
  • Japan
  • Lwcsembwrg
  • Malaysia
  • Norwy
  • Oman
  • Periw
  • Philipinas
  • Portiwgal
  • Qatar
  • Rwmania
  • Rwsia
  • Sbaen
  • Serbia
  • Singapore
  • Sri Lanka
  • Sweden
  • Taiwan
  • Tanzania
  • Tsieina
  • Twrci
  • Unol Daleithiau
  • Wrwgwâi
  • Ynys Manaw
  • Yr Aifft
  • Yr Alban
  • Yr Almaen
  • Yr Eidal
  • Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
  • Yr Iseldiroedd
  • Y Swistir
  • Y Weriniaeth Tsiec

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Hydref 1995: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • I S T A (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Steven John Parker Ymddiriedolwr 06 April 2025
FSCI (UK)
Derbyniwyd: Ar amser
AID TO THE BALKANS UK (A2B)
Derbyniwyd: Ar amser
Jessica Carol Wycliffe-Jones Ymddiriedolwr 10 September 2023
Dim ar gofnod
Adam Frederick KRITZER Ymddiriedolwr 03 December 2022
Dim ar gofnod
Sheila Healy Ymddiriedolwr 12 December 2021
Dim ar gofnod
Elana Sue Shyong Ymddiriedolwr 01 April 2021
Dim ar gofnod
Caroline Alexis Hutchison Ymddiriedolwr 01 April 2021
Dim ar gofnod
Malina Patel Ymddiriedolwr 01 April 2021
Dim ar gofnod
ROBERT JAMES WARREN Ymddiriedolwr 01 June 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.02m £392.74k £510.05k £890.29k £1.19m
Cyfanswm gwariant £1.06m £415.18k £624.05k £849.75k £1.11m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £14.04k £60.86k £1.73k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £130.84k N/A £111.84k £116.16k £111.82k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £853.18k N/A £370.70k £739.03k £990.70k
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £666 N/A £25 £961 £6.78k
Incwm - Arall £38.97k N/A £27.49k £34.14k £77.33k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.03m N/A £594.59k £621.99k £1.08m
Gwariant - Ar godi arian £27.35k N/A £29.46k £0 £31.61k
Gwariant - Llywodraethu £80.38k N/A £96.37k £57.33k £58.35k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £0 £227.75k £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Asedau hunan ddefnydd £14.04k N/A £48.09k £36.81k £10.33k
Buddsoddiadau tymor hir £0 N/A £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £477.11k N/A £353.59k £542.94k £590.18k
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 N/A £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £372.55k N/A £419.52k £557.04k £499.73k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2024 28 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2024 28 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2023 29 Mawrth 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2023 29 Mawrth 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 31 Mawrth 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 31 Mawrth 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2021 08 Mehefin 2022 69 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2021 08 Mehefin 2022 69 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2020 22 Mawrth 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2020 22 Mawrth 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Atkins Ferrie
The Old Cattle Market
Porthleven Road
HELSTON
Cornwall
TR13 0SR
Ffôn:
01326560398