Hanes ariannol NEWHAM MUSIC TRUST
Rhif yr elusen: 1050105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.02m | £998.69k | £1.17m | £1.26m | £750.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £950.87k | £977.49k | £989.40k | £1.21m | £760.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £574.87k | £575.96k | £699.43k | £633.73k | £292.54k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £106.28k | £85.33k | £130.46k | £188.64k | £124.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £910.21k | £912.77k | £1.04m | £1.07m | £624.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £423 | £587 | £78 | £68 | £1.02k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £942.13k | £972.27k | £984.57k | £1.19m | £740.62k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £8.74k | £5.22k | £4.84k | £22.14k | £19.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £20.69k | £15.66k | £9.02k | £8.50k | £9.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.