ymddiriedolwyr SOUTHAMPTON PHILHARMONIC SOCIETY
Rhif yr elusen: 1050107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katherine Greaves | Cadeirydd | 29 September 2021 |
|
|
||||
James Atkins | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Sarah Mitchell | Ymddiriedolwr | 02 October 2023 |
|
|
||||
Dr Jonathan Andrew Lindley Blaine | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Professor Michael Howard Kelly | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
KATHARINE INGRAM | Ymddiriedolwr | 19 September 2016 |
|
|
||||
Allan Pollock | Ymddiriedolwr | 15 September 2014 |
|
|
||||
JOHN FRANK NEWELL | Ymddiriedolwr | 27 June 2011 |
|
|
||||
DR M E MOULES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS D A MITCHELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS S E STEPHENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.