THE ESTATE OF THE LATE WILLIAM POOLE

Rhif yr elusen: 1050129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To pay and apply income and capital to such charitable objects at the discretion of the trustees

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £3,359
Cyfanswm gwariant: £8,993

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Hydref 1995: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

1 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
LUDLOW TRUST COMPANY (SOUTHAMPTON) LTD Ymddiriedolwr
JEHANGIR MANEK ANKLESARIA CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ERNEST MORRIS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LINMARDON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MERRICK AND HEATH FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE SYDNEY & OLGA BRAXTON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ELDA LATIN CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PHYLLIS EILEEN BROOKS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE VIOLET DELANEY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
PETER CURZON ORAM CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MR AND MRS Y A WAHAB TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARY HEAP CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAUL AND RACHEL JEFFREYS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE RICHARD AND LILLIAN WOODS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARGARET GLADYS GRIMES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOHN HOWARD & DENISE FRANCES MERRY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BRENDA LORRAINE THOMAS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
WILLLIAM MALCOLM LAW WILL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MISS JOAN FRANCES BRACKIN DECEASED CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LATE JOHN VALENTINE LEAROYD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
GEORGE AND GRACE HART TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE JEAN MARY GOWANS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
AUDREY KNOWLES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
A J H ASHBY WILL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LILIAN AND KENNETH HARRISON TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MARY LEAPMAN CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
EDMUND HERBERT ST PATRICK WHITE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE DR BRAHMA DUTT MEMORIAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE SIR EDWARD HOLDEN EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MOLLY DE GUNST ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser
DOUBLEDAY RESEARCH FELLOWSHIP
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOHN SLATER FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
THE SYDNEY SMITH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM FRANK PINN CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE KINGSLEY LARK ENDOWMENT
Derbyniwyd: Ar amser
BELSIZE CHARITABLE TRUST NO 2
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARK CASEY MEMORIAL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
DEREK PRITCHARD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE DAVID RICHARD BELL AND ROSEMARY ELIZABETH BELL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE WILLIAM ARTHUR WEDDELL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BERYL DOREEN THOMAS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CJA NICHOLLS DECEASED CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MARY SINCLAIR WATSON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAUL AND JENNIFER GIBBONS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JOSEF WATT CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
SHAW MEADES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HAROLD CHARLES DARNEY DECEASED
Derbyniwyd: Ar amser
THE DENNIS HOOLEY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAMELA EDMUNDSON/CONNOLLY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
BAIN CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DOROTHY BRIDGE GRIFFITH CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID BRIAN DAVIES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE NORA MILBURN CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOHN RAYMOND TIJOU CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HARRY FIELDSEND HAWLEY RESIDUARY FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE MPG CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MISS MURIEL LIDDIATT CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE DORIS LOUISE HAILES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
FREDERICK GEORGE DRAY, RESIDUARY ESTATE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE C M LOWE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HERBERT DAY TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MAUREEN BATEMAN CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE ANNANDALE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE IONE VASSILIOU CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JEANNINE VASSILIOU CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LATE ST PATRICK WHITE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DIANA MARY SYMON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
CAPTAIN SYDNEY ASHTON MORGAN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN HENDERSON MCGREGOR CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JONATHAN BILLING CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARGARET BUTCHERS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE NICKA VASSILIOU CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE LATE MR LEONARD MARCHANT MINTY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE BRADBURY CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ERSKINE MUTON TRUST FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE WILLOUGHBY HARRY THOMPSON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
EDUCATIONAL TRUST NO 1 1982
Derbyniwyd: Ar amser
THE ELIZABETH ELEANOR GWYNN WILLIAMS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOAN HAYES PHILLIPPS CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOAN LYNETTE DALTON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE JOAN LYNETTE DALTON CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HAWKSBEE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HAWKSBEE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HAWKSBEE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
THE DR ELLEN SPEERS EMSLIE CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.90k £2.40k £4.19k £2.68k £3.36k
Cyfanswm gwariant £7.29k £7.31k £8.18k £3.00k £8.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 24 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 30 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 19 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 15 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 08 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
HSBC Trust Company (UK) Limited
Forum 1, 2nd Floor
The Forum, Parkway,Whiteley
FAREHAM
Hampshire
PO15 7PA
Ffôn:
02380 722525
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael