Hanes ariannol ROCKINGHAM FOREST TRUST
Rhif yr elusen: 1050157
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.17m | £1.18m | £966.84k | £1.33m | £1.12m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.12m | £1.14m | £795.91k | £1.24m | £1.34m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £70.00k | £248.00k | £131.00k | £110.00k | £96.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £198.83k | £307.15k | £338.98k | £235.23k | £37.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £916.41k | £817.68k | £579.66k | £707.79k | £1.08m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £49.33k | £48.76k | £34.72k | £18.70k | £1.42k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.31k | £1.45k | £540 | £531 | £1.40k | |
|
Incwm - Arall | £100 | £3.76k | £12.93k | £368.53k | £448 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £286.58k | £380.60k | £274.56k | £510.24k | £487.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £831.59k | £0 | £517.80k | £554.56k | £855.25k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.10k | £12.68k | £16.44k | £16.14k | £21.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.00k | £760.41k | £3.55k | £179.32k | £1.15k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.