Hanes ariannol AUDIENCES CENTRAL

Rhif yr elusen: 1050167
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £877.20k £1.26m £567.22k £619.18k £715.71k
Cyfanswm gwariant £843.35k £1.25m £556.74k £711.60k £611.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £250.96k £229.88k £308.32k £222.71k £227.58k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £46.77k £595.53k £97.60k £52.92k £63.32k
Incwm - Weithgareddau elusennol £578.04k £431.01k £152.81k £343.48k £424.79k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.42k £6.93k £8.48k £69 £25
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £806.15k £684.38k £418.07k £622.57k £533.46k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £10.92k £7.52k £23.25k £10.19k £7.22k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0