Hanes ariannol KASHYAPA BUDDHIST CENTRE

Rhif yr elusen: 1050168
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 184 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022
Cyfanswm Incwm Gros £2.20k £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £6.11k £71.72k £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A