THE FRIENDS OF THE PARISH CHURCH OF ST. GEORGE, BENENDEN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Assistance in the maintenance and management of the fabric of the Parish Church of St. George, Benenden, and its Churchyard, in the Diocese of Canterbury, and to preserve and protect it as a place of Christian worship.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caint
Llywodraethu
- 27 Hydref 1995: Cofrestrwyd
- THE FRIENDS OF ST GEORGES (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN ANDREW PEXTON BA MBA | Cadeirydd | 24 August 2011 |
|
|
||||
Caroline Laura Gardner | Ymddiriedolwr | 05 December 2022 |
|
|
||||
CHRISTOPHER FRANCIS GRAVES PARKINSON | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|||||
ERICA JUDITH MONTCHAL WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
DEBORAH ANN JENKINS | Ymddiriedolwr | 02 October 2017 |
|
|
||||
MS JO CLUBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.38k | £4.60k | £3.28k | £4.55k | £7.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.37k | £1.97k | £1.06k | £11.65k | £1.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 8TH AUGUST 1985
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF THE FABRIC OF THE PARISH CHURCH OF ST. GEORGE, AND ITS CHURCHYARD AND TO PRESERVE AND PROTECT IT AS A PLACE OF CHRISTIAN WORSHIP.
Maes buddion
BENENDEN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Little Kensham
Sandhurst Lane
Rolvenden
Cranbrook
Kent
TN17 4PH
- Ffôn:
- 01580 241394
- E-bost:
- pextonmartin@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window