Ymddiriedolwyr FRIENDS OF SWINDON MUSEUM AND ART GALLERY
Rhif yr elusen: 1050267

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Mark Cross | Cadeirydd | 05 December 2024 |
|
|
||||
Carl Gomez | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Helen Grace George | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Antonia Gay Holt | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Claire Marie Parsons | Ymddiriedolwr | 05 December 2024 |
|
|
||||
Martin Styles | Ymddiriedolwr | 24 January 2022 |
|
|||||
Angela Maureen Atkinson | Ymddiriedolwr | 28 November 2020 |
|
|
||||
Brigid Catherine Harkness | Ymddiriedolwr | 26 November 2020 |
|
|
||||
Rosemary Yeldham-Savage | Ymddiriedolwr | 31 October 2015 |
|
|
||||
Linda Kasmaty | Ymddiriedolwr | 05 November 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.