KING'S CHURCH NEWTON ABBOT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Christian Religion by the proclamation and furtherance of the Gospel of God concerning his Son Jesus Christ the Lord and the preaching and teaching of the Word of God by the Church in accordance with the Statement of Fundamental Truths of Assemblies of God in Great Britain and Ireland as approved by the General Council.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 31 Hydref 1995: Cofrestrwyd
- ASSEMBLIES OF GOD NEWTON ABBOT (Enw gwaith)
- NEWTON ABBOT PENTECOSTAL CHURCH (Enw gwaith)
- NEWTON ABBOT CHRISTIAN CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTHONY WHARRIER-MINTY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Luke William Groves-Davis | Ymddiriedolwr | 20 November 2024 |
|
|
||||
Mark Anthony Durber | Ymddiriedolwr | 14 August 2023 |
|
|
||||
STEWART ROYSTON BERGMAN | Ymddiriedolwr | 14 September 2012 |
|
|
||||
SEAN RUSSELL SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.38k | £39.47k | £54.71k | £50.54k | £52.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.13k | £44.48k | £47.59k | £51.78k | £54.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 05 Chwefror 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND TRUST DEED DATED 14 MARCH 2006 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 29 JUNE 2011.
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHURCH ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC: A) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE CHURCH COUNCIL FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; B) TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE CHURCH COUNCIL FROM TIME TO TIME THINK FIT; AND C) TO ADVANCE EDUCATION IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE CHURCH COUNCIL FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT.
Maes buddion
IN PRACTICE NEWTON ABBOT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
King's Church
Old Exeter Road
NEWTON ABBOT
Devon
TQ12 2NY
- Ffôn:
- 01626324017
- E-bost:
- minister@kcna.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window