The Leprosy Mission Great Britain

Rhif yr elusen: 1050327

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Our vision is leprosy defeated, lives transformed. As long as leprosy afflicts individuals and communities, we are committed to addressing the underlying causes as well as working to prevent disability and restore dignity and wholeness to people?s lives.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
  • Llety/tai
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gerner
  • Jersey
  • Ynys Manaw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Mai 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 271022 THE GUTHRIE ESSAME CHARITABLE TRUST
  • 01 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 248916 EBENEZER FAMILY TRUST
  • 01 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 515572 JEZREEL NEW TESTAMENT CHURCH
  • 10 Ionawr 1996: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • TLM (Enw gwaith)
  • THE LEPROSY MISSION ENGLAND, WALES, THE CHANNEL ISLANDS AND THE ISLE OF MAN (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Andrew Lancaster Cadeirydd 15 September 2016
Dim ar gofnod
Robert Russell Mr Ymddiriedolwr 01 November 2024
Dim ar gofnod
David Mark Bryan Mr Ymddiriedolwr 01 November 2024
Dim ar gofnod
Rachel Wakefield Ymddiriedolwr 02 September 2022
Dim ar gofnod
Zoica Bakirtzief de SIlva Pereira Ymddiriedolwr 01 July 2021
Dim ar gofnod
Edward Robert Burrows Walker Ymddiriedolwr 05 October 2020
Dim ar gofnod
Paul Halliday Ymddiriedolwr 13 September 2018
Dim ar gofnod
Diana White Ymddiriedolwr 15 September 2016
Dim ar gofnod
TIMOTHY BROOKS Ymddiriedolwr 15 September 2016
Dim ar gofnod
ANNE CHRISTINE FENDICK Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £8.06m £9.99m £11.97m £11.12m £9.85m
Cyfanswm gwariant £8.15m £7.68m £9.07m £9.78m £10.52m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £54.48k £1.12m £1.14m £1.32m £763.81k
Incwm o roddion a chymynroddion £8.04m £9.86m £11.94m £11.05m £9.68m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £18.18k £15.04k £16.81k £40.25k £152.27k
Incwm - Arall £212 £116.70k £6.59k £21.14k £14.14k
Incwm - Cymynroddion £2.34m £3.88m £4.19m £3.10m £3.40m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £6.12m £5.66m £6.73m £7.27m £7.87m
Gwariant - Ar godi arian £2.03m £2.02m £2.34m £2.51m £2.66m
Gwariant - Llywodraethu £77.03k £78.24k £0 £0 £162.67k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £4.38m £5.42m £5.42m £6.46m
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £1.40k
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £504.29k £456.18k £412.77k £375.19k £314.88k
Buddsoddiadau tymor hir £485.78k £485.85k £670.69k £670.11k £583.77k
Cyfanswm asedau £4.11m £6.47m £9.44m £10.88m £10.46m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £274.51k £279.11k £313.40k £371.86k £573.19k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 25 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 25 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 10 Awst 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 10 Awst 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 27 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 27 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 02 Mehefin 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 02 Mehefin 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
THE LEPROSY MISSION
GOLDHAY WAY
ORTON GOLDHAY
PETERBOROUGH
PE2 5GZ
Ffôn:
01733370505