Hanes ariannol JAMES PAGET UNIVERSITY HOSPITALS CHARITABLE FUND

Rhif yr elusen: 1050406
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £916.56k £1.08m £496.39k £346.79k £1.28m
Cyfanswm gwariant £1.14m £694.88k £638.52k £602.63k £563.95k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £801.65k £1.01m N/A N/A £1.19m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £20.47k £0 N/A N/A £21.07k
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 £147 N/A N/A £0
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad £94.44k £66.31k N/A N/A £74.91k
Incwm - Arall £0 £0 N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion £365.18k £331.44k N/A N/A £969.70k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.10m £660.55k N/A N/A £532.87k
Gwariant - Ar godi arian £40.82k £34.33k N/A N/A £31.07k
Gwariant - Llywodraethu £52.27k £7.17k N/A N/A £12.60k
Gwariant - Sefydliad grantiau £781.44k £347.70k N/A N/A £303.06k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £16.37k £18.43k N/A N/A £23.51k
Gwariant - Arall £0 £0 N/A N/A £0