Hanes ariannol WYMONDHAM LIONS INTERNATIONAL CHARITY TRUST FUND

Rhif yr elusen: 1050430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.13k £183 £3.23k £7.42k £7.99k
Cyfanswm gwariant £4.44k £1.13k £3.13k £5.65k £8.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A