ymddiriedolwyr NEW LIFE CHURCH WINCHESTER
Rhif yr elusen: 1050438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Sanjaykumar Poovappa Sanil | Cadeirydd | 08 June 2022 |
|
|
||||
Gemma Louise Reeves | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Pamela May Maton | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Silas David Casimir Brown | Ymddiriedolwr | 04 February 2019 |
|
|
||||
TERENCE LESLIE CHAINEY | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|||||
Benjamin Leslie Chainey | Ymddiriedolwr | 31 January 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.