Hanes ariannol ST. PAULS CHURCH WORCESTER

Rhif yr elusen: 1050440
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £186.40k £170.04k £184.50k £232.32k £198.56k
Cyfanswm gwariant £200.67k £175.32k £176.28k £217.61k £202.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0