Hanes ariannol CAMELOT (YEOVIL) GROUP OF ADVANCED MOTORISTS
Rhif yr elusen: 1050452
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.36k | £1.54k | £1.33k | £1.07k | £1.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £904 | £1.11k | £2.12k | £900 | £1.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.