THE KING'S CHURCH, PORTSMOUTH
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Kings Church Portsmouth runs various weekly church services and activities. Alongside this various projects and activities are run to benefit the local community. The church runs the HOPE project, a Dad's project, a UK Online Centre, a satellite Sure Start Centre, after school clubs, a music project, a Food Bank project, various community events and a coffee morning for the elderly.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Hampshire
Llywodraethu
- 16 Mawrth 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1119653 HOPE (PORTSMOUTH)
- 07 Tachwedd 1995: Cofrestrwyd
- 16 Mawrth 2009: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
- HEBRON CHRISTIAN FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £127.17k | £156.73k | £238.80k | £201.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.76k | £130.81k | £193.64k | £213.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 26 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 26 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 30 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 31 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | 02 Tachwedd 2006 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | 02 Tachwedd 2006 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2004 | 31 Hydref 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2004 | 31 Hydref 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 18 OCTOBER 1993
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION BY THE PROCLAMATION AND FURTHERANCE OF THE GOSPEL OF GOD.
Maes buddion
IN PRACTICE PORTSMOUTH
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window