Hanes ariannol WALLSCOURT FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1050468
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.23m | £1.09m | £852.56k | £7.01m | £1.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £492.50k | £1.39m | £1.40m | £2.14m | £1.09m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £757.68k | £722.28k | £718.23k | £735.81k | £439.33k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £105.51k | £109.75k | £54.35k | £76.56k | £835.07k | |
|
Incwm - Arall | £361.90k | £261.99k | £79.98k | £6.20m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £480.00k | £1.30m | £1.40m | £2.11m | £1.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.50k | £92.33k | £0 | £28.04k | £44.19k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £70.44k | £46.25k | £41.64k | £45.32k | £46.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £181.10k | £629.82k | £759.43k | £784.99k | £347.91k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £12.50k | £92.33k | £0 | £28.04k | £44.19k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.