Dogfen lywodraethu THE CADBURY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1050482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 19/6/1935, DEED OF ASSIGNMENT OF 23/6/1970, DEED OF APPOINTMENT OF TRUSTEES OF 30/12/1989, RESOLUTION OF 25/10/1994, ORDER OF 9/11/2006 AND SUPPLEMENTAL DEEDS 13 NOVEMBER 2007, 5 MAY 2008 AND 1 NOVEMBER 2010. as amended on 10 Dec 2015
Gwrthrychau elusennol
SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES IN THEIR UNCONTROLLED DISCRETION MAY THINK FIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.