ymddiriedolwyr THE CADBURY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1050482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michelle Barrington | Ymddiriedolwr | 16 June 2023 |
|
|
||||
Jay Cooper | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Joshua Townson | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|
||||
Louise Stigant | Ymddiriedolwr | 10 December 2018 |
|
|
||||
Lisa Crane | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
||||
Eoin Kellett | Ymddiriedolwr | 19 November 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.