Ymddiriedolwyr LEWISHAM AND GREENWICH NHS TRUST CHARITABLE FUND
Rhif yr elusen: 1050522

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Bell | Cadeirydd | 25 July 2022 |
|
|
||||
Catherine Evens | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|
||||
Anna King | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dr Pui-Ling Li | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Dr Vanessa Purday | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|
||||
Dr Navnit Chana | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Godfrey Allen | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Louise Crosby | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|
||||
Spencer Prosser | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
||||
BEN TRAVIS | Ymddiriedolwr | 19 April 2018 |
|
|
||||
Harry Bright | Ymddiriedolwr | 01 April 2018 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.