Hanes ariannol FILEY CE INFANT SCHOOL FUND

Rhif yr elusen: 1050532
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018
Cyfanswm Incwm Gros £12.02k £11.35k £11.64k £14.91k £7.76k
Cyfanswm gwariant £11.90k £10.52k £11.49k £13.16k £8.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £0 £0 £0 N/A