ymddiriedolwyr THE WHITE CLIFFS COUNTRY U3A
Rhif yr elusen: 1050607
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Ashford | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
Valerie Tierney | Ymddiriedolwr | 12 December 2022 |
|
|
||||
Paulin Meier | Ymddiriedolwr | 11 November 2022 |
|
|
||||
Julia Kent | Ymddiriedolwr | 12 August 2022 |
|
|
||||
Judith Oakley | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Susan Edwards | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
|
||||
Eleanor Brooks | Ymddiriedolwr | 13 August 2021 |
|
|||||
Mary Venables | Ymddiriedolwr | 11 October 2019 |
|
|
||||
William Venables | Ymddiriedolwr | 19 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.