CHURCHILL AND SARSDEN RELIGIOUS EDUCATION FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Grants in pursuance of religious training and education for children, young people and adults resident in the parish of Churchill with Sarsden.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREA RATCLIFFE | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|||||
Mary Claire Blackman | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|||||
RUPERT PONSONBY | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|||||
Thomas HEYWOOD-LONSDALE | Ymddiriedolwr | 05 November 2012 |
|
|||||
Rev DAVID WHITTON SALTER | Ymddiriedolwr | 31 October 2011 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.57k | £6.56k | £6.65k | £6.87k | £7.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.07k | £2.02k | £2.01k | £1.18k | £1.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 07 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 03 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 06 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SECTION 2 ORDER 1973 EDUCATION ACT DATED 18 NOVEMBER 1991 AND AMENDED 30 JUNE 1995
Gwrthrychau elusennol
EDUCATIONAL PURPOSES RELATED TO THE PARISH OF CHURCHILL AND SARSDEN IN CONNECTION WITH THE PROVISION OF RELIGIOUS EDUCATION IN ACCORDANCE WITH THE TENETS OF THE CHURCH OF ENGLAND BY MEANS OF A SUNDAY SCHOOL OR OTHERWISE.
Maes buddion
PARISHES OF CHURCHILL AND SARSDEN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Stow Cottage
Junction Road
Churchill
Chipping Norton
OX7 6NP
- Ffôn:
- 07836 703126
- E-bost:
- tomhl@stowcott.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window