VALLI CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of poverty of persons and the aged who are in need of care and attention because of the disabilities of old age by the provision of accommodation and other basic necessities of life as required and the advancement of religion according to the tenets of the Islamic faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 1995: Cofrestrwyd
- VALLI'S CHARITABLE TRUST (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KHALID ADAM BA HONS | Ymddiriedolwr |
|
||||
FAIZAL SALLEH | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £190.29k | £131.56k | £94.18k | £191.58k | £132.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £185.45k | £135.58k | £85.86k | £193.52k | £137.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 21 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 21 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 05 Ebrill 2024 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 05 Ebrill 2024 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 04 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 04 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 01 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
30 Ebrill 2021
(Mae'r cyfrifon |
01 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 08 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 08 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 18 OCTOBER 1995
Gwrthrychau elusennol
(A)THE RELIEF OF THE AGED WHO ARE IN NEED OF CARE AND ATTENTION BECAUSE OF THE DISABILITIES OF THE OLD AGE BY THE PROVISION OF ACCOMMODATION AND OTHER BASIC NECESSITIES OF LIFE AS REQUIRED.(B)THE RELIEF OF POVERTY OF PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS, IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF TEMPORARY ACCOMODATION AND OTHER NECESSITIES OF LIFE AS REQUIRED.(C)THE ADVANCEMENT OF RELIGION ACCORDING TO THE TENETS OF THE ISLAMIC FAITH
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
MR AHMED DARIA
VALBRO BUSINESS PARK
BARKBY ROAD
LEICESTER
LE4 9LF
- Ffôn:
- 01162762276
- E-bost:
- khalid@aristocrate.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window