ymddiriedolwyr BRADFIELD SAINT GEORGE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1050727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE STAINER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Denise Louise Nice | Ymddiriedolwr | 13 February 2023 |
|
|
||||
Lyn Martin | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Phil Martin | Ymddiriedolwr | 01 April 2022 |
|
|
||||
Rebecca Hammond | Ymddiriedolwr | 18 December 2018 |
|
|
||||
Paul Chapman | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
||||
Christopher Marcus Croot CEng | Ymddiriedolwr | 07 December 2014 |
|
|
||||
Dr LYNN CARDALE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GEOFFREY MULLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.