Ymddiriedolwyr BEAUMONT COMMUNITY PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1050749
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Katie Glover Ymddiriedolwr 11 December 2024
Dim ar gofnod
Kirsty Tither Ymddiriedolwr 07 December 2024
Dim ar gofnod
Justine Loveday Ymddiriedolwr 30 June 2024
Dim ar gofnod
Abigail Young Ymddiriedolwr 03 June 2024
Dim ar gofnod
Chanel Abby Duncan Ymddiriedolwr 12 May 2022
Dim ar gofnod
Kym Foster Ymddiriedolwr 30 November 2020
Dim ar gofnod