ymddiriedolwyr UNITED KINGDOM SPORTS ASSOCIATION FOR PEOPLE WITH LEARNING DISABILITY
Rhif yr elusen: 1050767
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genevieve Gordon | Cadeirydd | 06 April 2017 |
|
|
||||
Lynne Glen | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
Andrew Heffer | Ymddiriedolwr | 20 August 2020 |
|
|
||||
Fiona Reid | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Gary Fraser | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Gavin Macleod | Ymddiriedolwr | 13 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.