Dogfen lywodraethu THE NATIONAL FOOTBALL MUSEUM
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 16 JUN 1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 AUG 1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 09 NOV 1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31 OCT 1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20 JUL 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 10 APR 2018 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 24 APR 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE HISTORY AND DEVELOPMENT OF ASSOCIATION FOOTBALL AND ITS ANTECEDENTS, IN PARTICULAR BY ESTABLISHING A MUSEUM FOR THE PERMANENT EXHIBITION AND PRESERVATION OF ITEMS OF EDUCATIONAL AND/OR HISTORIC VALUE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.