THE BLESSED ROBERT JOHNSON PARENTS TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To hold fundraising events in order to purchase items for the school members with regards to art/culture/sport.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2008
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Telford & Wrekin
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 1995: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS PAM GREAVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GABRIELLE KENDRICK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2004 | 31/08/2005 | 31/08/2006 | 31/08/2007 | 31/08/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.43k | £1.79k | £1.57k | £1.19k | £53 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.90k | £1.62k | £1.63k | £4.46k | £4.74k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 322 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 322 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 688 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 688 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1053 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1053 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1418 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1418 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1783 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1783 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9 JANUARY 1995
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE STUDENTS OF THE COLLEGE
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 ASHBROOK COURT
CHURCH STRETTON
SY6 6EW
- Ffôn:
- 01694724969
- E-bost:
- brj.college@taw.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window