WEY VALLEY ADVANCED MOTORCYCLISTS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Road Safety Organisation - providing guidance to motorcyclists to prepare them for The Institute of Advanced Motorists - Advanced Motorcycle Test
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
76 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Hamdden
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Surrey
Llywodraethu
- 20 Tachwedd 1995: Cofrestrwyd
- WVAM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clive Rattenbury | Ymddiriedolwr | 25 October 2024 |
|
|
||||
gary finch | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Michael Tanousis | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Achuthanunni Chokkathukalam Balakrishnan | Ymddiriedolwr | 18 June 2023 |
|
|
||||
Nicholas Varley | Ymddiriedolwr | 18 May 2022 |
|
|||||
Matthew Kett | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Christopher Mellor | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|
||||
JANET JONES | Ymddiriedolwr | 09 April 2015 |
|
|
||||
Gavin Llewellyn Caddick JCD, MBA | Ymddiriedolwr | 15 May 2014 |
|
|
||||
JOHN BRADDICK | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.69k | £17.52k | £17.72k | £18.13k | £20.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.37k | £12.03k | £24.20k | £22.51k | £22.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 17 MAY 1993 as amended on 17 May 2023
Gwrthrychau elusennol
PROVIDING ROAD SAFETY AND ADVANCED MOTORING INFORMATION AND ADVICE TO THE PUBLIC
Maes buddion
NOT DEFINED - IN PRACTICE LONDON AND SOUTH EAST COUNTIES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 Luxford Way
BILLINGSHURST
West Sussex
RH14 9PA
- Ffôn:
- 07773228181
- E-bost:
- secretary@wvam.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window