Hanes ariannol THE TRUST OF SAINT MICHAEL THE ARCHANGEL
Rhif yr elusen: 1050889
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 05/04/2013 | 05/04/2014 | 05/04/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £76.82k | £69.37k | £159.08k | £111.46k | £93.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £82.79k | £70.55k | £158.87k | £111.89k | £93.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.