BUSY BEES PRE SCHOOL PLAYGROUP (IBSTOCK)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
outdoor play area,painting,multicultural area,music
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 August 2010
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerl?r
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 1995: Cofrestrwyd
- 12 Gorffennaf 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2006 | 30/08/2007 | 30/08/2008 | 30/08/2009 | 30/08/2010 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £29.57k | £27.57k | £25.12k | £19.93k | £19.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.29k | £22.54k | £23.43k | £17.15k | £16.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2010 | 09 Gorffennaf 2011 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2010 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2009 | 04 Awst 2010 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2009 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2008 | 17 Mehefin 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2008 | 17 Mehefin 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 30 Awst 2007 | 17 Mehefin 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Awst 2007 | 09 Mehefin 2008 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 MARCH 1995
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window