THE BROMLEY RESOURCE CENTRE FOR THE HEARING IMPAIRED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
DISPLAY OF EQUIPMENT, ADVICE AND SUPPORT FOR THE HEARING IMPAIRED IN BROMLEY.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £48,718 o grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Bromley
Llywodraethu
- 14 Medi 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1073468 BREAKTHROUGH (DEAF-HEARING INTEGRATION)
- 23 Tachwedd 1995: Cofrestrwyd
- 14 Medi 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- DEAF ACCESS (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.12k | £99.32k | £74.70k | £82.96k | £72.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.93k | £97.04k | £90.13k | £87.45k | £93.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £48.72k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 10 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 10 Tachwedd 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 07 Hydref 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 15 Hydref 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 14 Hydref 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 14 Hydref 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 18/07/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 31/10/1995 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22/11/2011
Gwrthrychau elusennol
(1) FOR THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE DEAF, DEAF-BLIND, DEAFENED AND HARD OF HEARING IN THE LONDON BOROUGH OF BROMLEY BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF A CENTRE AND OTHER FACILITIES OFFERING INFORMATION, COUNSELLING, ADVICE AND ASSISTANCE FOR SUCH PERSONS. (2) TO ADVANCE THE EDUCATION OF DEAF, DEAF-BLIND, DEAFENED AND HARD OF HEARING PERSONS AND ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN MATTERS CONNECTED WITH HEARING AND SIGHT IMPAIRMENT.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF BROMLEY
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window